VOLVER A LOS ARTÍCULOS

Multiplicación por dos o más cifras



Actualmente son dos los métodos más utilizados para multiplicar.

El método tradicional y el que se resuelve mediante análisis y comparación de algoritmos diversos.

Utilizaremos un ejemplo para estudiar cada método.

La forma más utilizada durante un largo período de tiempo es la que conocemos como método tradicional:

Continuamos multiplicando:

De este modo, seguimos resolviendo:

Al concluir las multiplicaciones por tres, continuamos con el 1.

Finalmente se suman los dos resultados de las multiplicaciones:

El otro método, aplica las propiedades de las operaciones y del sistema de numeración. Se utilizan los conocimientos de la multiplicación por un número seguido de ceros, algunos resultados memorizados y relaciones entre los números.

Resolvamos el mismo ejercicio anterior utilizando este método.

Como se puede observar, este método se resuelve de acuerdo a las relaciones que utilice cada persona. En el recuadro de la izquierda, se ha multiplicado al 13 dos veces por 100 (centenas).

Mientras que en el recuadro de la derecha directamente se ha multiplicado al 13x200, ya que hay dos centenas.

Pueden haber más formas de resolverlo, ya que el 52 podría ser calculado de otras formas.

¿Imaginas de qué otro modo se podría calcular la misma multiplicación?

De este modo se puede multiplicar por tantas cifras como se desee, utilizando las relaciones necesarias.

Para comprender un tema es necesario practicar. Por ello, a continuación tienes algunas multiplicaciones para realizar.

1) 265 x 21=

2) 624 x 36=

3) 4526 x 15=

4) 8514 x 24=

5) 256 x 354=




Comenta